2. januar 2003Martin Høgh forlater ledelsenNATURAVET ApSMartin Høgh forlater ledelsen for NATURAVET ApS etter en periode på 6 år.Se mere
18. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortNATURAVET ApSNATURAVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortNATURAVET ApSNATURAVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortNATURAVET ApSNATURAVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Engroshandel med korn, såsæd og foderstofferNATURAVET ApSTidligere bransje: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortNATURAVET ApSNATURAVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortNATURAVET ApSNATURAVET ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 1996 til 30. september 1997. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 1997Flere forlater ledelsenNATURAVET ApS2 personer forlater ledelsen for NATURAVET ApS. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 1996StiftelseNATURAVET ApSNATURAVET ApS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Martin Høgh er medlem af ledelsen.Se mere