1. mars · erhvervslivodense.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tornbjerg-selskabet Expuri ApSSelskabet ledes af en direktion, der består af Martin Ingversen og Ulrik Bo Vind-Andersen. Les artikkel
1. marsOverskudd på DKK 81.794 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februarOverskudd på DKK 528.781 FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 84.259 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2023Overskudd på DKK 242.423 FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 135.919 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 146.037 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2021Overskudd på DKK 689.523 FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2020Overskudd på DKK 1,5 mio.FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2020Overskudd på DKK 186.571 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2019Martin Ingversen forlater styretPHYTOBIOTICS NORDIC ApSMartin Ingversen forlater styret for PHYTOBIOTICS NORDIC ApS etter en periode på 6 år.Se mere
7. juni 2019Overskudd på DKK 127.971 PHYTOBIOTICS NORDIC ApSPHYTOBIOTICS NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Ingversen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 329.941 FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerErik Møberg A/S Jørn-Ole Frydenlund er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Martin Ingversen hos Erik Møberg A/S (kilde: Les artikkel
1. mai 2019Jørn-Ole Frydenlund blir med i styretERIK MØBERG A/SJørn-Ole Frydenlund erstatter Martin Ingversen i styret for ERIK MØBERG A/S etter en periode på 6 år.Se mere
6. mars 2019Overskudd på DKK 300.867 EXPURI ApSEXPURI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere
5. februar 2019AdresseendringPHYTOBIOTICS NORDIC ApSPHYTOBIOTICS NORDIC ApS flytter fra Vojens til Kolding. Martin Ingversen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2018Overskudd på DKK 3,2 mio.ERIK MØBERG A/SERIK MØBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Ingversen er medlem av styret.Se mere
6. april 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.FJORDVEJ INVEST ApSFJORDVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Ingversen er medlem af ledelsen.Se mere