19. marsOverskudd på DKK 69.972 BJF Administration ApSBJF Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere
11. marsThomas Burlin Sørensen blir med i ledelsenVVS Sjælland ApSThomas Burlin Sørensen erstatter Martin Jastram i ledelsen for VVS Sjælland ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
21. februarAdresseendringVenture VVS & Byg ApSVenture VVS & Byg ApS flytter fra Herlev til København V. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere
17. januarMartin Jastram blir med i ledelsenVenture VVS & Byg ApSMartin Jastram blir med i ledelsen for Venture VVS & Byg ApS.Se mere
1. juni 2023Underskudd på DKK 57.740 BJF Administration ApSBJF Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. mai 2022 til 31. desember 2022. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022AdresseendringBJF Administration ApSBJF Administration ApS flytter fra København K til København V. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2022AdresseendringBJF Administration ApSBJF Administration ApS flytter til ny adresse i København K. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2022StiftelseBJF Administration ApSBJF Administration ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Martin Jastram er medlem af ledelsen.Se mere