DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
Henning Kruse Petersen forlater styret for DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND etter en periode på 14 år. Martin Jes Lundum Iversen er fortsatt styremedlem.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
Erik Bøgh Christensen forlater styret for DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND etter en periode på 4 måneder. Martin Jes Lundum Iversen er fortsatt styremedlem.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NYT FRA SAMFUNDSVIDENSKABERNE
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NYT FRA SAMFUNDSVIDENSKABERNE offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Martin Jes Lundum Iversen er medlem av styret.