3. aprilUnderskudd på DKK 138.042 R2 Murer ApSR2 Murer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Kjær Rost er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023Endring i eierkretsenKaia Holger Holding ApSMartin Kjær Rost er ikke lenger registrert som reell eier av Kaia Holger Holding ApS.Se mere
15. august 2023Martin Kjær Rost slutter som adm. direktørKaia Holger Holding ApSMartin Kjær Rost slutter som adm. direktør i Kaia Holger Holding ApS.Se mere
15. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKaia Holger Holding ApSTidligere status: Normal. Martin Kjær Rost eier 100% av virksomheten.Se mere
21. april 2023Underskudd på DKK 154.909 R2 Murer ApSR2 Murer ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Kjær Rost er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 670 Kaia Holger Holding ApSKaia Holger Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2020 til 31. desember 2021. Martin Kjær Rost er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 199.376 R2 Murer ApSR2 Murer ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2020 til 31. desember 2021. Martin Kjær Rost er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2020StiftelseKaia Holger Holding ApSKaia Holger Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Kjær Rost er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. september 2020StiftelseR2 Murer ApSR2 Murer ApS stiftes i bransjen murere. Martin Kjær Rost er medlem af ledelsen.Se mere