29. augustEndring i eierkretsenHB2 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av HB2 ApS.Se mere
29. augustEndring i eierkretsenHB3 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av HB3 ApS.Se mere
29. augustEndring i eierkretsenTA1 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av TA1 ApS.Se mere
29. augustEndring i eierkretsenHV1 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av HV1 ApS.Se mere
28. augustEndring i eierkretsenRV1 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av RV1 ApS.Se mere
28. augustEndring i eierkretsenJY1 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av JY1 ApS.Se mere
19. augustEndring i eierkretsenDA2 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av DA2 ApS.Se mere
19. augustEndring i eierkretsenDA1 ApSMartin Kristian Rosenbæk registrert som reell eier av DA1 ApS.Se mere
3. juniAdresseendringLambæk og Rosenbæk ApSLambæk og Rosenbæk ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringRosenbæk og sønner ApSRosenbæk og sønner ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringRush B Holding ApSRush B Holding ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniAdresseendringBilbremsebakken ApSBilbremsebakken ApS flytter til ny adresse i Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.Rush B Holding ApSRush B Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 294.638 Lambæk og Rosenbæk ApSLambæk og Rosenbæk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 9,6 mio.Bilbremsebakken ApSBilbremsebakken ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023AdresseendringRush B Holding ApSRush B Holding ApS flytter fra Aarhus N til Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023AdresseendringBilbremsebakken ApSBilbremsebakken ApS flytter fra Aarhus N til Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023AdresseendringLambæk og Rosenbæk ApSLambæk og Rosenbæk ApS flytter fra Aarhus N til Odense C. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023StiftelseRosenbæk og sønner ApSRosenbæk og sønner ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Kristian Rosenbæk er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2023Martin Kristian Rosenbæk forlater ledelsenHLTV.org ApSMartin Kristian Rosenbæk forlater ledelsen for HLTV.org ApS etter en periode på 8 år.Se mere