30. april 2023Rasmus Nielsen blir adm. direktørWillys Fiskehuse ApSRasmus Nielsen erstatter Martin Lau Winnes som adm. direktør i Willys Fiskehuse ApS.Se mere
23. juni 2022 · VORES HillerødNye virksomheder i Hillerød i sidste månedVirksomheden ledes af Martin Lau Winnes og Peter Henrik Bergsagel.Les artikkel
18. mai 2022Peter Henrik Bergsagel blir med i ledelsenWillys Fiskehuse ApSPeter Henrik Bergsagel blir med i ledelsen for Willys Fiskehuse ApS. Martin Lau Winnes er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. mai 2022Martin Lau Winnes blir adm. direktørWillys Fiskehuse ApSMartin Lau Winnes blir adm. direktør i Willys Fiskehuse ApS.Se mere
18. mai 2022Ny status NORMALWillys Fiskehuse ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. desember 2021Endring i eierkretsenWINNES & PARTNERS ApSMartin Lau Winnes er ikke lenger registrert som reell eier av WINNES & PARTNERS ApS.Se mere
26. mars 2021Ny status UNDER KONKURSWINNES & PARTNERS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Lau Winnes eier 100% av virksomheten.Se mere
14. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGWINNES & PARTNERS ApSTidligere status: Normal. Martin Lau Winnes eier 100% av virksomheten.Se mere
15. november 2020Martin Lau Winnes slutter som adm. direktørWINNES & PARTNERS ApSMartin Lau Winnes slutter som adm. direktør i WINNES & PARTNERS ApS.Se mere
13. november 2019Overskudd på DKK 27.687 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. desember 2018Overskudd på DKK 26.335 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. november 2017Underskudd på DKK 1.634 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. mai 2017AdresseendringWINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. november 2016Underskudd på DKK 228.654 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. oktober 2015Overskudd på DKK 20.915 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. januar 2015AdresseendringWINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS flytter til ny adresse i Hillerød. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. november 2014Overskudd på DKK 220.783 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2013Underskudd på DKK 12.017 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2012Overskudd på DKK 22.015 WINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortWINNES & PARTNERS ApSWINNES & PARTNERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2010 til 30. juni. Martin Lau Winnes er adm. direktør i virksomheten.Se mere