10. septemberAdresseendringHoyer International ApSHoyer International ApS flytter fra København K til Hadsten. Martin Løhde Jacobsen er medlem av styret.Se mere
2. septemberMartin Løhde Jacobsen blir med i styretHoyer International ApSMartin Løhde Jacobsen blir med i styret for Hoyer International ApS.Se mere
2. septemberMartin Løhde Jacobsen forlater ledelsenHoyer International ApSMartin Løhde Jacobsen forlater ledelsen for Hoyer International ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
2. septemberNytt navn: Hoyer International ApSMaxwell HoldCo ApSMaxwell HoldCo ApS skifter navn til Hoyer International ApS. Martin Løhde Jacobsen er medlem av styret.Se mere
29. augustErstatning i styretCSF-I 1 SPV P/S4 endringer i styret for CSF-I 1 SPV P/S. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. augustMartin Løhde Jacobsen blir med i ledelsenCSF-I 1 SPV P/SMartin Løhde Jacobsen erstatter Carsten Grøhn i ledelsen for CSF-I 1 SPV P/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. augustMartin Løhde Jacobsen blir med i styretSCANMETALS A/SMartin Løhde Jacobsen erstatter Carsten Grøhn i styret for SCANMETALS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. juniStiftelseMaxwell HoldCo ApSMaxwell HoldCo ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juniStiftelseCSF-I 5 ApSCSF-I 5 ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 202.104 M.L. Jacobsen ApSM.L. Jacobsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Jeroen van Halteren blir med i styretDST-CHEMICALS A/SJeroen van Halteren erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for DST-CHEMICALS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. mai 2023Jeroen van Halteren blir med i styretFC DST ApSJeroen van Halteren erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for FC DST ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. mai 2023Jeroen van Halteren blir med i styretFC DST Holding ApSJeroen van Halteren erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for FC DST Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. april 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerUge 17 Cykelgear A/S Ruben Jonathan Dankaart er indtrådt i bestyrelsen hos Cykelgear A/S, FC Cykelgear ApS og FC Cykelgear Holding ApS i stedet for Martin Løhde Jacobsen (kilde: Les artikkel
20. april 2023Underskudd på DKK 385.188 M.L. Jacobsen ApSM.L. Jacobsen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Martin Løhde Jacobsen forlater ledelsenForeman Capital ApSMartin Løhde Jacobsen forlater ledelsen for Foreman Capital ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2023Ruben Jonathan Dankaart blir med i styretCYKELGEAR A/SRuben Jonathan Dankaart erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for CYKELGEAR A/S etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2023Ruben Jonathan Dankaart blir med i styretFC Cykelgear ApSRuben Jonathan Dankaart erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for FC Cykelgear ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2023Ruben Jonathan Dankaart blir med i styretFC Cykelgear Holding ApSRuben Jonathan Dankaart erstatter Martin Løhde Jacobsen i styret for FC Cykelgear Holding ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. februar 2023Regnskap for 2021 omgjortM.L. Jacobsen ApSM.L. Jacobsen ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Løhde Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere