30. juniUnderskudd på DKK 5.783 RAC Holding ApSRAC Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. juni 2023 til 31. desember 2023. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
29. juniUnderskudd på DKK 17.844 Rent A CFO ApSRent A CFO ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. juli 2023 til 31. desember 2023. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsAdresseendringRent A CFO ApSRent A CFO ApS flytter fra København V til Kastrup. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2023AdresseendringRent A CFO ApSRent A CFO ApS flytter fra Kastrup til København V. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023StiftelseRent A CFO ApSRent A CFO ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023StiftelseRAC Holding ApSRAC Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Lønborg er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2022Endring i eierkretsenRent A CFO IVSMartin Lønborg er ikke lenger registrert som reell eier av Rent A CFO IVS.Se mere
8. februar 2021Ny status UNDER KONKURSRent A CFO IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Martin Lønborg eier 100% av virksomheten.Se mere
3. november 2020Martin Lønborg slutter som adm. direktørRent A CFO IVSMartin Lønborg slutter som adm. direktør i Rent A CFO IVS.Se mere
3. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGRent A CFO IVSTidligere status: Normal. Martin Lønborg eier 100% av virksomheten.Se mere
23. november 2018StiftelseRent A CFO IVSRent A CFO IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Martin Lønborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 49Paradis Danmark A/S Rikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen har erstattet Martin Lønborg som bestyrelsesformand hos henholdsvis Paradis Danmark A/S og Paradis International A/S (kilde: Les artikkel
8. desember 2017 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerParadis Danmark A/S Rikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen har erstattet Martin Lønborg som bestyrelsesformand hos henholdsvis Paradis Danmark A/S og Paradis International A/S (kilde: Les artikkel
8. desember 2017 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeParadis Danmark A/S Rikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen har erstattet Martin Lønborg som bestyrelsesformand hos henholdsvis Paradis Danmark A/S og Paradis International A/S (kilde: Les artikkel
30. november 2017Rikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen blir ny styrelederPARADIS DANMARK A/SRikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen erstatter Martin Lønborg som styreleder hos PARADIS DANMARK A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
30. november 2017Rikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen blir ny styrelederPARADIS INTERNATIONAL A/SRikke Hjarbæk Engkebølle Nielsen erstatter Martin Lønborg som styreleder hos PARADIS INTERNATIONAL A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
1. oktober 2017John-Ole Hansen blir adm. direktørPARADIS DANMARK A/SJohn-Ole Hansen blir adm. direktør i PARADIS DANMARK A/S. Martin Lønborg er styreleder.Se mere
1. oktober 2017John-Ole Hansen blir adm. direktørPARADIS INTERNATIONAL A/SJohn-Ole Hansen blir adm. direktør i PARADIS INTERNATIONAL A/S. Martin Lønborg er styreleder.Se mere
30. september 2017Anders Wall slutter som adm. direktørPARADIS INTERNATIONAL A/SAnders Wall slutter som adm. direktør i PARADIS INTERNATIONAL A/S. Martin Lønborg er styreleder.Se mere
30. september 2017Anders Wall slutter som adm. direktørPARADIS DANMARK A/SAnders Wall slutter som adm. direktør i PARADIS DANMARK A/S. Martin Lønborg er styreleder.Se mere