8. januarUnderskudd på DKK 159.671 Ocular Holding ApSOcular Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 120.010 GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Meyer Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
8. januarOverskudd på DKK 117.810 OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2023 · wood-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelserMartin Meyer Nielsen er udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Lars Klitgaard Hansen. Les artikkel
1. november 2023Martin Meyer Nielsen blir med i styretGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SMartin Meyer Nielsen blir med i styret for GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S.Se mere
1. november 2023Lars Klitgaard Hansen blir adm. direktørGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SLars Klitgaard Hansen erstatter Anders Rønne som adm. direktør i GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S. Martin Meyer Nielsen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SMartin Meyer Nielsen øker sitt reelle eierskap av GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Fremstilling af køkkenmøblerGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/STidligere bransje: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler. Martin Meyer Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.Ocular Holding ApSOcular Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2021 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidigt er Martin Meyer Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Janna Linn Grunth (kilde: Les artikkel
26. oktober 2021Flere forlater styretGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S2 medlemmer forlater styret for GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S. Martin Meyer Nielsen eier 25% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2021Endring i eierkretsenGRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/SMartin Meyer Nielsen registrert som reell eier av GRIBSKOV INVENTARSNEDKERI A/S.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021StiftelseOcular Holding ApSOcular Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2020Overskudd på DKK 27.219 OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2019Overskudd på DKK 396.549 OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2018Overskudd på DKK 61.777 OCULAR ApSOCULAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2018AdresseendringOCULAR ApSOCULAR ApS flytter til ny adresse i København Ø. Martin Meyer Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere