30. januarUnderskudd på DKK 257.237 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
30. januar 2023Underskudd på DKK 588.306 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 136.734 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 392.971 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
5. desember 2019Underskudd på DKK 152.816 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
28. november 2018Overskudd på DKK 50.261 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2017Overskudd på DKK 192.381 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2016Overskudd på DKK 95.306 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
1. desember 2016Anders Post blir med i ledelsenPOST GRUPPEN HOLDING ApSAnders Post blir med i ledelsen for POST GRUPPEN HOLDING ApS. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
30. november 2015Underskudd på DKK 260.057 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
7. september 2015AdresseendringPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Aarhus V. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
13. november 2014Underskudd på DKK 3.193 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
3. desember 2013Overskudd på DKK 106.053 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
30. november 2012Underskudd på DKK 147.359 POST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
23. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
25. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
8. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
27. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
3. september 2008AdresseendringPOST GRUPPEN HOLDING ApSPOST GRUPPEN HOLDING ApS flytter fra Århus C til Aarhus V. Martin Post eier 22,5% av virksomheten.Se mere
2. september 2008Martin Post forlater styretSALGSSERVICE A/SMartin Post forlater styret for SALGSSERVICE A/S etter en periode på 7 år.Se mere