20. augustMartin Ravlic slutter som adm. direktørNMM ApSMartin Ravlic slutter som adm. direktør i NMM ApS.Se mere
20. augustMartin Ravlic forlater styretNMM ApSMartin Ravlic forlater styret for NMM ApS etter en periode på 4 år.Se mere
20. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGNMM ApSTidligere status: Normal. Martin Ravlic eier 100% av virksomheten.Se mere
19. augustMartin Ravlic forlater ledelsenRavlic Holding ApSMartin Ravlic forlater ledelsen for Ravlic Holding ApS etter en periode på 9 år.Se mere
19. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGRavlic Holding ApSTidligere status: Normal. Martin Ravlic eier 100% av virksomheten.Se mere
29. aprilMartin Ravlic forlater ledelsenMR kvalitetsbyg ApSMartin Ravlic forlater ledelsen for MR kvalitetsbyg ApS etter en periode på 9 år.Se mere
29. aprilNy status UNDER KONKURSMR kvalitetsbyg ApSTidligere status: Normal. Martin Ravlic eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 305.725 NMM ApSNMM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ravlic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 64.329 MR kvalitetsbyg ApSMR kvalitetsbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 787.275 Ravlic Holding ApSRavlic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 6.098 Ravlic Holding ApSRavlic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 347.514 NMM ApSNMM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ravlic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 10.014 MR kvalitetsbyg ApSMR kvalitetsbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 165.947 Ravlic Holding ApSRavlic Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 224.636 NMM ApSNMM ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. februar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ravlic er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 283.750 MR kvalitetsbyg ApSMR kvalitetsbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Martin Ravlic blir adm. direktørNMM ApSMartin Ravlic erstatter Martin De Araújo Rocha Thorius som adm. direktør i NMM ApS.Se mere
1. desember 2020Endring i eierkretsenNMM ApSMartin Ravlic øker sitt reelle eierskap av NMM ApS.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberRavlic Holding ApSTidligere bransje: Uoplyst. Martin Ravlic er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020Martin Ravlic blir ny styrelederNMM ApSMartin Ravlic erstatter Martin De Araújo Rocha Thorius som styreleder hos NMM ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere