Mrbs Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.
Mrbs Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.
Mrbs Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.
Mrbs Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Mrbs Holding ApS. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.
Mrbs Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.
Mrbs Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Rechsteiner Bodholdt er adm. direktør i virksomheten.