13. maiUnderskudd på DKK 107.283 Rehhoff Invest ApSRehhoff Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Rehhoff Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. maiUnderskudd på DKK 402.687 Sundeved Ejendomme ApSSundeved Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Rehhoff Madsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 45.366 Rehhoff Invest ApSRehhoff Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2022 til 31. desember 2022. Martin Rehhoff Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Underskudd på DKK 88.324 Sundeved Ejendomme ApSSundeved Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. februar 2022 til 31. desember 2022. Martin Rehhoff Madsen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2022AdresseendringSundeved Ejendomme ApSSundeved Ejendomme ApS flytter fra Frederiksberg C til København SV. Martin Rehhoff Madsen er medlem av styret.Se mere
18. mars 2022Endring i eierkretsenSundeved Ejendomme ApSPeter Rehhoff Madsen reduserer sitt reelle eierskap av Sundeved Ejendomme ApS. Martin Rehhoff Madsen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2022StiftelseRehhoff Invest ApSRehhoff Invest ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Rehhoff Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2022StiftelseSundeved Ejendomme ApSSundeved Ejendomme ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Martin Rehhoff Madsen er medlem av styret.Se mere