7. januar 2021Jörg Achim Pohlman blir ny styrelederLOHMANN DANMARK ApSJörg Achim Pohlman erstatter Martin Schilcher som styreleder hos LOHMANN DANMARK ApS etter en periode på 6 år.Se mere
12. mai 2020Underskudd på DKK 47.380 LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
3. februar 2020Bastian Marco blir med i ledelsenLOHMANN DANMARK ApSBastian Marco erstatter Andreas Tanzer i ledelsen for LOHMANN DANMARK ApS etter en periode på 4 måneder. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
3. oktober 2019Thomas Koefoed Hjorth forlater styretLOHMANN DANMARK ApSThomas Koefoed Hjorth forlater styret for LOHMANN DANMARK ApS etter en periode på 5 år. Martin Schilcher er fortsatt styreleder.Se mere
3. oktober 2019Andreas Tanzer blir med i ledelsenLOHMANN DANMARK ApSAndreas Tanzer erstatter Thomas Koefoed Hjorth i ledelsen for LOHMANN DANMARK ApS etter en periode på 9 år. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
24. april 2019Overskudd på DKK 970.893 LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 1,5 mio.LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
20. desember 2017AdresseendringLOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS flytter fra Gørløse til Hørsholm. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
10. mai 2017Overskudd på DKK 1,8 mio.LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
15. april 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
14. april 2015Overskudd på DKK 516.210 LOHMANN DANMARK ApSLOHMANN DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Martin Schilcher er styreleder.Se mere
5. januar 2015Martin Schilcher blir med i styretLOHMANN DANMARK ApSMartin Schilcher blir med i styret for LOHMANN DANMARK ApS.Se mere
5. januar 2015Jürgen Walda forlater ledelsenLOHMANN DANMARK ApSJürgen Walda forlater ledelsen for LOHMANN DANMARK ApS etter en periode på 5 år. Martin Schilcher er styreleder.Se mere