30. mars 2022Endring i eierkretsenSCHMÜCKER OG PARTNERE IVSMartin Schmücker Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av SCHMÜCKER OG PARTNERE IVS.Se mere
27. januar 2022Martin Schmücker Madsen forlater ledelsenSCHMÜCKER OG PARTNERE IVSMartin Schmücker Madsen forlater ledelsen for SCHMÜCKER OG PARTNERE IVS etter en periode på 6 år.Se mere
27. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSCHMÜCKER OG PARTNERE IVSTidligere status: Normal. Martin Schmücker Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2020Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2019Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2017Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2017Endring i eierkretsenSCHMÜCKER OG PARTNERE IVSMartin Schmücker Madsen registrert som reell eier av SCHMÜCKER OG PARTNERE IVS.Se mere
1. juli 2016Overskudd på DKK 0 SCHMÜCKER OG PARTNERE IVSSCHMÜCKER OG PARTNERE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2016Martin Schmücker Madsen blir med i ledelsenSCHMÜCKER OG PARTNERE IVSMartin Schmücker Madsen erstatter Kim Esben Nielsen i ledelsen for SCHMÜCKER OG PARTNERE IVS etter en periode på 2 år.Se mere
23. januar 2015Jan Schmücker Jensen blir med i ledelsenDTI ENERGI ApSJan Schmücker Jensen erstatter Martin Schmücker Madsen i ledelsen for DTI ENERGI ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. januar 2015Jan Schmücker Jensen blir med i ledelsenSCA INVEST IVSJan Schmücker Jensen erstatter Martin Schmücker Madsen i ledelsen for SCA INVEST IVS etter en periode på 2 måneder.Se mere
20. desember 2014AdresseendringSCA INVEST IVSSCA INVEST IVS flytter fra Hobro til Kibæk. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2014Martin Schmücker Madsen blir med i ledelsenSCA INVEST IVSMartin Schmücker Madsen erstatter Hussam Salim Atrach i ledelsen for SCA INVEST IVS etter en periode på 10 måneder.Se mere
30. juni 2014Overskudd på DKK 22.440 DTI ENERGI ApSDTI ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2013Underskudd på DKK 38.538 DTI ENERGI ApSDTI ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortDTI ENERGI ApSDTI ENERGI ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. mai 2011 til 31. desember 2011. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelDTI ENERGI ApSTidligere bransje: Uoplyst. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2011StiftelseDTI ENERGI ApSDTI ENERGI ApS stiftes i bransjen uoplyst. Martin Schmücker Madsen er medlem af ledelsen.Se mere