Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. august 2017 til 31. august 2018. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.
Skovkjær Rådgivende Ingeniørfirma ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Martin Skovkjær Nielsen er adm. direktør i virksomheten.