10. aprilOverskudd på DKK 271.047 Maks Ejendomme ApSMaks Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Thor Laursen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. november 2023Underskudd på DKK 415.017 MT-Holding af 2016 ApSMT-Holding af 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2023Underskudd på DKK 372.480 electro-cars apselectro-cars aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Underskudd på DKK 486.592 Za-Za ApSZa-Za ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2023Underskudd på DKK 282.443 ROLAGROUP ApSROLAGROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 432.584 Maks Ejendomme ApSMaks Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Thor Laursen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. mars 2023AdresseendringMaks Ejendomme ApSMaks Ejendomme ApS flytter fra Skanderborg til Brabrand. Martin Thor Laursen eier 25% av virksomheten.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 312.869 MT-Holding af 2016 ApSMT-Holding af 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022Overskudd på DKK 328.094 Za-Za ApSZa-Za ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. mars 2021 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 57.458 electro-cars apselectro-cars aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 36.491 ROLAGROUP ApSROLAGROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022AdresseendringMT-Holding af 2016 ApSMT-Holding af 2016 ApS flytter fra Skanderborg til Malling. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022AdresseendringROLAGROUP ApSROLAGROUP ApS flytter fra Skanderborg til Malling. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022Adresseendringelectro-cars apselectro-cars aps flytter fra Skanderborg til Malling. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2022Overskudd på DKK 407.388 Maks Ejendomme ApSMaks Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Thor Laursen eier 25% av virksomheten.Se mere
16. desember 2021AdresseendringZa-Za ApSZa-Za ApS flytter fra Skanderborg til Malling. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 161.624 MT-Holding af 2016 ApSMT-Holding af 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Underskudd på DKK 53.782 electro-cars apselectro-cars aps offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 97.704 ROLAGROUP ApSROLAGROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Nytt navn: electro-cars apsAuto-eksport ApSAuto-eksport ApS skifter navn til electro-cars aps. Martin Thor Laursen er medlem af ledelsen.Se mere