26. juliOverskudd på DKK 385.053 Martin A. Holding ApSMartin A. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
25. juliOverskudd på DKK 1,5 mio.2do IT Esbjerg ApS2do IT Esbjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiUnderskudd på DKK 86.220 Onacloud.dk ApSOnacloud.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Ulsøe Arendt er medlem av styret.Se mere
12. desember 2023Endring i eierkretsenSBS-IT ApSMartin Ulsøe Arendt er ikke lenger registrert som reell eier av SBS-IT ApS.Se mere
20. november 2023Adresseendring2do IT Esbjerg ApS2do IT Esbjerg ApS flytter fra Esbjerg til Esbjerg Ø. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Uniconta-konsulent søges til vores super seje og unge team hos 2doIT!2do IT Esbjerg ApS · Vejle2do IT Esbjerg ApS søger ny medarbejder i Vejle på fuld tid. Kontaktperson: Martin Arendt. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se jobopslag
17. juli 2023Overskudd på DKK 292.938 Martin A. Holding ApSMartin A. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.2do IT Esbjerg ApS2do IT Esbjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2023Clark Glarbo Birkelund blir med i ledelsenSBS-IT ApSClark Glarbo Birkelund erstatter Peter Daniel Hesselager-Olesen i ledelsen for SBS-IT ApS etter en periode på 17 år. Martin Ulsøe Arendt eier 25% av virksomheten.Se mere
1. april 2023Endring i eierkretsenSBS-IT ApSMartin Ulsøe Arendt registrert som reell eier av SBS-IT ApS.Se mere
31. mars 2023Underskudd på DKK 199.569 Onacloud.dk ApSOnacloud.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Ulsøe Arendt er medlem av styret.Se mere
31. august 2022Marie Kathrine Aae Nissen forlater styret2do IT Esbjerg ApSMarie Kathrine Aae Nissen forlater styret for 2do IT Esbjerg ApS etter en periode på 2 år. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 364.712 Martin A. Holding ApSMartin A. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.2do IT Esbjerg ApS2do IT Esbjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Underskudd på DKK 129.876 Onacloud.dk ApSOnacloud.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Ulsøe Arendt er medlem av styret.Se mere
23. juni 2021Regnskap for 2020 offentligjortMartin A. Holding ApSMartin A. Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 31. desember 2020. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.2do IT Esbjerg ApS2do IT Esbjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabMartin A. Holding ApSMartin A. Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Martin A. Holding ApS. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 141.455 Onacloud.dk ApSOnacloud.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Ulsøe Arendt er medlem av styret.Se mere
4. januar 2021Marie Kathrine Aae Nissen blir med i styret2do IT Esbjerg ApSMarie Kathrine Aae Nissen blir med i styret for 2do IT Esbjerg ApS. Martin Ulsøe Arendt er medlem af ledelsen.Se mere