28. januar 2019 · Mester TidendeNyt om navne: Se de seneste rokader i byggerietMaz Gulve ApS Martins Fibigs er udtrådt af bestyrelsen hos Maz Gulve ApS. Les artikkel
25. januar 2019 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topMaz Gulve ApS Martins Fibigs er udtrådt af bestyrelsen hos Maz Gulve ApS. Les artikkel
18. januar 2019Martins Fibigs forlater styretMAZ Gulve ApSMartins Fibigs forlater styret for MAZ Gulve ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
18. januar 2019Endring i eierkretsenMAZ Gulve ApSMartins Fibigs er ikke lenger registrert som reell eier av MAZ Gulve ApS.Se mere
8. oktober 2018Aira Grinberga blir med i ledelsenMAZ Gulve ApSAira Grinberga erstatter Aldis Vilsons i ledelsen for MAZ Gulve ApS etter en periode på 4 uker. Martins Fibigs eier 26,6% av virksomheten.Se mere
16. september 2018AdresseendringMAZ Gulve ApSMAZ Gulve ApS flytter til ny adresse i Vejle. Martins Fibigs eier 26,6% av virksomheten.Se mere
13. september 2018Aldis Vilsons blir med i ledelsenMAZ Gulve ApSAldis Vilsons blir med i ledelsen for MAZ Gulve ApS. Martins Fibigs eier 26,6% av virksomheten.Se mere
12. september 2018Aira Grinberga forlater styretMAZ Gulve ApSAira Grinberga forlater styret for MAZ Gulve ApS etter en periode på 2 måneder. Martins Fibigs eier 26,6% av virksomheten.Se mere
17. august 2018AdresseendringMAZ Gulve ApSMAZ Gulve ApS flytter fra Brønderslev til Vejle. Martins Fibigs eier 26,6% av virksomheten.Se mere
24. juli 2018Martins Fibigs blir med i styretMAZ Gulve ApSMartins Fibigs blir med i styret for MAZ Gulve ApS.Se mere
24. juli 2018Endring i eierkretsenMAZ Gulve ApSMartins Fibigs registrert som reell eier av MAZ Gulve ApS.Se mere
23. juli 2018Martins Fibigs forlater ledelsenMAZ Gulve ApSMartins Fibigs forlater ledelsen for MAZ Gulve ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 0 MAZ Gulve ApSMAZ Gulve ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. oktober 2017 til 31. desember 2017. Martins Fibigs er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2017StiftelseMAZ Gulve ApSMAZ Gulve ApS stiftes i bransjen udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Martins Fibigs er medlem af ledelsen.Se mere