Henrik Leonhard Aabenhus Jørgensen registrert som reell eier av MØRKS EFTF. SERVICE OG FLYTTEFORRETNING ApS. Mary Kirstine Svensson er medlem av styret.
MØRKS EFTF. SERVICE OG FLYTTEFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mary Kirstine Svensson er medlem av styret.
MØRKS EFTF. SERVICE OG FLYTTEFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mary Kirstine Svensson er medlem av styret.