Sportsselskabet af 17. maj 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg er medlem av styret.
Sportsselskabet af 17. maj 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg er medlem av styret.
Sportsselskabet af 17. maj 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. mai 2021 til 30. juni. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg er medlem av styret.
Jens Døssing erstatter Jesper Tullin i ledelsen for Sportsselskabet af 17. maj 2021 ApS etter en periode på 1 år. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg er medlem av styret.
Timo Hjalmar Kirkegaard Hoffman forlater ledelsen for Bodil 2016 ApS etter en periode på 4 år. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg eier 25% av virksomheten.
Bodil 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg eier 25% av virksomheten.
Bodil 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg eier 25% av virksomheten.
First Hoffenberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2015 til 31. desember 2016. Mathias Alexandre Geering Hoffenberg er adm. direktør i virksomheten.