Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.
Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.
Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.
Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.
Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.
Mathias Brandt-Tømrer og Snedker Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mathias Brandt Christensen er medlem af ledelsen.