1. juliOverskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. april 2023Overskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2022Overskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. august 2021AdresseendringTurner ApSTurner ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
9. august 2021Overskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. august 2020Overskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. juni 2019Overskudd på DKK 0 Turner ApSTurner ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2017 til 31. desember 2018. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. juli 2017Endring i eierkretsenTurner ApSKnud Lasse Carlsen registrert som reell eier av Turner ApS. Mathias Drejer eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
5. juli 2017StiftelseTurner ApSTurner ApS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Mathias Drejer eier 33,3% av virksomheten.Se mere