7. aprilOverskudd på DKK 4,2 mio.Kjellerup Ventilation ApSKjellerup Ventilation ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
7. aprilUnderskudd på DKK 310.984 Kjellerup Green Energy ApSKjellerup Green Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. april 2023 til 31. desember 2023. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 14 mio.Kjellerup VVS A/SKjellerup VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
5. aprilOverskudd på DKK 3,4 mio.Kjellerup VVS Service A/SKjellerup VVS Service A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 21 mio.Kjellerup Group A/SKjellerup Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 137.906 MCEB Invest ApSMCEB Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mathias Egholm Bendz eier 56,7% av virksomheten.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 6,4 mio.Mathias Egholm Bendz Holding ApSMathias Egholm Bendz Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mathias Egholm Bendz er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 202.901 Spider Group ApSSpider Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mathias Egholm Bendz eier 34% av virksomheten.Se mere
28. juni 2023Endring i eierkretsenMathias Egholm Bendz Holding II ApSMathias Egholm Bendz er ikke lenger registrert som reell eier av Mathias Egholm Bendz Holding II ApS.Se mere
16. april 2023StiftelseKjellerup Green Energy ApSKjellerup Green Energy ApS stiftes i bransjen anden bygningsinstallationsvirksomhed. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 13Samtidig er Claus Egholm Bendz, Mathias Egholm Bendz og Niels Meidahl er indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
23. mars 2023Erstatning i styretKjellerup Group A/S4 endringer i styret for Kjellerup Group A/S. Mathias Egholm Bendz er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2023Erstatning i styretKjellerup VVS A/S4 endringer i styret for Kjellerup VVS A/S. Mathias Egholm Bendz er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2023Mathias Egholm Bendz blir med i styretKjellerup Ventilation ApSMathias Egholm Bendz blir med i styret for Kjellerup Ventilation ApS.Se mere
23. mars 2023Erstatning i styretKjellerup VVS Service A/S4 endringer i styret for Kjellerup VVS Service A/S. Mathias Egholm Bendz er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenKjellerup VVS A/SClaus Egholm Bendz er ikke lenger registrert som reell eier av Kjellerup VVS A/S. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenKjellerup Group A/SClaus Egholm Bendz er ikke lenger registrert som reell eier av Kjellerup Group A/S. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenKjellerup Ventilation ApSClaus Egholm Bendz er ikke lenger registrert som reell eier av Kjellerup Ventilation ApS. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
23. mars 2023Endring i eierkretsenKjellerup VVS Service A/SClaus Egholm Bendz er ikke lenger registrert som reell eier av Kjellerup VVS Service A/S. Mathias Egholm Bendz er medlem av styret.Se mere
9. februar 2023 · Clemens AdvokaterKjellerup VVS A/S er blevet en del af InstallatørGruppenVirksomheden, som har hovedsæde i Silkeborg og har ca. 140 ansatte, blev etableret i 1998 og er ejet af hovedaktionær Claus Egholm og partnerne Dan Topp, Lars Thomsen og Mathias Bendz. Les artikkel