21. februar 2022Endring i eierkretsenJellinghof Holding IVSMathias Jellinghof er ikke lenger registrert som reell eier av Jellinghof Holding IVS.Se mere
24. januar 2022Mathias Jellinghof forlater ledelsenJellinghof Holding IVSMathias Jellinghof forlater ledelsen for Jellinghof Holding IVS etter en periode på 5 år.Se mere
24. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJellinghof Holding IVSTidligere status: Normal. Mathias Jellinghof eier 100% av virksomheten.Se mere
14. juli 2021Overskudd på DKK 0 Jellinghof Holding IVSJellinghof Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 0 Jellinghof Holding IVSJellinghof Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2019Overskudd på DKK 0 Jellinghof Holding IVSJellinghof Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2018Overskudd på DKK 0 Jellinghof Holding IVSJellinghof Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 23. januar 2017 til 31. desember 2017. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2018Mathias Jellinghof forlater ledelsenASA Ejendomme ApSMathias Jellinghof forlater ledelsen for ASA Ejendomme ApS etter en periode på 1 år.Se mere
19. mars 2018Endring i eierkretsenASA Ejendomme ApSMathias Jellinghof er ikke lenger registrert som reell eier av ASA Ejendomme ApS.Se mere
4. mars 2017AdresseendringMinda ApSMinda ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2017StiftelseMinda ApSMinda ApS stiftes i bransjen detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2017StiftelseJellinghof Holding IVSJellinghof Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mathias Jellinghof er medlem af ledelsen.Se mere