4. januar 2023Rene Hygild Petersen blir med i ledelsenBM Spartel & Maler ApSRene Hygild Petersen erstatter Mathias Linke i ledelsen for BM Spartel & Maler ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. januar 2023Endring i eierkretsenBM Spartel & Maler ApSMathias Linke er ikke lenger registrert som reell eier av BM Spartel & Maler ApS.Se mere
15. juni 2022Underskudd på DKK 101.017 Linke Byg ApSLinke Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mathias Linke er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 69.316 Linke Byg ApSLinke Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mathias Linke er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Underskudd på DKK 8.083 Linke Byg ApSLinke Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. august 2019 til 31. desember 2019. Mathias Linke er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 2019StiftelseLinke Byg ApSLinke Byg ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Mathias Linke er medlem af ledelsen.Se mere