18. juliOverskudd på DKK 564.776 BAREEN ApSBAREEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 1.108 ELNA Holding ApSELNA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 6.400 ROKKJÆR ApSROKKJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Rokkjær Klitgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2023Endring i eierkretsenBAREEN ApSMathias Rokkjær Klitgaard øker sitt reelle eierskap av BAREEN ApS.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 1.144 ROKKJÆR ApSROKKJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Rokkjær Klitgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 816 ELNA Holding ApSELNA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 725.348 BAREEN ApSBAREEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2023AdresseendringBAREEN ApSBAREEN ApS flytter til ny adresse i København K. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2023Frederik Taylor Elsberg Pitter forlater ledelsenBAREEN ApSFrederik Taylor Elsberg Pitter forlater ledelsen for BAREEN ApS etter en periode på 2 år. Mathias Rokkjær Klitgaard er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 0 ELNA Holding ApSELNA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2022Overskudd på DKK 8.189 ROKKJÆR ApSROKKJÆR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mathias Rokkjær Klitgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Mathias Rokkjær Klitgaard slutter som adm. direktørDansk E-Cigaret IVSMathias Rokkjær Klitgaard slutter som adm. direktør i Dansk E-Cigaret IVS.Se mere
27. juni 2022Endring i eierkretsenDansk E-Cigaret IVSMathias Rokkjær Klitgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Dansk E-Cigaret IVS.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 3,4 mio.BAREEN ApSBAREEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mathias Rokkjær Klitgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. januar 2022Mathias Rokkjær Klitgaard forlater styretJohannes Mertz A/SMathias Rokkjær Klitgaard forlater styret for Johannes Mertz A/S etter en periode på 4 uker.Se mere
28. desember 2021Mathias Rokkjær Klitgaard forlater styretMON ApSMathias Rokkjær Klitgaard forlater styret for MON ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. desember 2021Endring i eierkretsenMON ApSMathias Rokkjær Klitgaard er ikke lenger registrert som reell eier av MON ApS.Se mere
27. desember 2021Mathias Rokkjær Klitgaard blir med i styretJohannes Mertz A/SMathias Rokkjær Klitgaard blir med i styret for Johannes Mertz A/S.Se mere
27. desember 2021Per Martin Mertz forlater ledelsenJohannes Mertz A/SPer Martin Mertz forlater ledelsen for Johannes Mertz A/S etter en periode på 4 år. Mathias Rokkjær Klitgaard er medlem av styret.Se mere
27. desember 2021Endring i eierkretsenJohannes Mertz A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Johannes Mertz A/S. Mathias Rokkjær Klitgaard er medlem av styret.Se mere