9. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32Mathias Serup Pedersen er indtrådt i bestyrelsen hos MLI Murerentreprise A/S i stedet for Karsten Hartly Klitte. Les artikkel
10. juliUnderskudd på DKK 32 mio.MLI Murerentreprise A/SMLI Murerentreprise A/S offentliggjør regnskap for perioden 31. oktober 2022 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. juliMathias Serup Pedersen blir med i styretMLI Murerentreprise A/SMathias Serup Pedersen erstatter Karsten Hartly Klitte i styret for MLI Murerentreprise A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenMLI Murerentreprise A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av MLI Murerentreprise A/S. Mathias Serup Pedersen er medlem av styret.Se mere
6. juliOverskudd på DKK 872.330 HOW ABOUT ApSHOW ABOUT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 1,3 mio.KELDGAARD HOLDING ApSKELDGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliOverskudd på DKK 658.834 Langsnabegaard ApSLangsnabegaard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliMathias Serup Pedersen blir adm. direktørHOW ABOUT ApSMathias Serup Pedersen erstatter Heine Johansen som adm. direktør i HOW ABOUT ApS.Se mere
3. juliAdresseendringSøhøjlandets Blomstergalleri ApSSøhøjlandets Blomstergalleri ApS flytter til ny adresse i Viborg. Mathias Serup Pedersen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenSøhøjlandets Blomstergalleri ApSMathias Serup Pedersen registrert som reell eier av Søhøjlandets Blomstergalleri ApS.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,0 mio.KELDGAARD BOLIG ApSKELDGAARD BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 21.383 SHLB Invest ApSSHLB Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 206.442 SALLYS ApSSALLYS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 66.250 Keldgaard Byg ApSKeldgaard Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. maiUnderskudd på DKK 177.178 Bisou ApSBisou ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.KELDGAARD HOLDING ApSKELDGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Langsnabegaard ApSLangsnabegaard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.KELDGAARD BOLIG ApSKELDGAARD BOLIG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Serup Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 54.656 Keldgaard Byg ApSKeldgaard Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mathias Serup Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 180.044 SHLB Invest ApSSHLB Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2021 til 31. desember 2022. Mathias Serup Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere