4. august 2020Matias Marek slutter som adm. direktørMatias Marek Holding IVSMatias Marek slutter som adm. direktør i Matias Marek Holding IVS.Se mere
4. august 2020Endring i eierkretsenMatias Marek Holding IVSMatias Marek er ikke lenger registrert som reell eier av Matias Marek Holding IVS.Se mere
23. mai 2020Overskudd på DKK 0 Matias Marek Holding IVSMatias Marek Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Matias Marek er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2019Overskudd på DKK 0 Matias Marek Holding IVSMatias Marek Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars 2018 til 31. desember 2018. Matias Marek er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mars 2019Endring i eierkretsenNanitic IVSMatias Marek er ikke lenger registrert som reell eier av Nanitic IVS.Se mere
12. mars 2019Ny status NORMALMatias Marek Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Matias Marek er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. januar 2019Nye navn i styretNanitic IVS4 nye medlemmer blir med i styret for Nanitic IVS. Matias Marek eier 20% av virksomheten.Se mere
22. desember 2018Matias Marek blir adm. direktørMatias Marek Holding IVSMatias Marek blir adm. direktør i Matias Marek Holding IVS.Se mere
23. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMatias Marek Holding IVSTidligere status: Normal. Matias Marek eier 100% av virksomheten.Se mere
14. mars 2018StiftelseNanitic IVSNanitic IVS stiftes i bransjen computerprogrammering. Matias Marek eier 20% av virksomheten.Se mere
7. mars 2018StiftelseMatias Marek Holding IVSMatias Marek Holding IVS stiftes i bransjen finansielle holdingselskaber. Matias Marek eier 100% av virksomheten.Se mere