9. juni 2022Mats Olov Skoting forlater styretTIETOEVRY DENMARK A/SMats Olov Skoting forlater styret for TIETOEVRY DENMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.Tieto Denmark A/STieto Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mats Olov Skoting er styreleder.Se mere
10. august 2020Overskudd på DKK 6,6 mio.Tieto Denmark A/STieto Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mats Olov Skoting er styreleder.Se mere
14. juni 2019Overskudd på DKK 19 mio.Tieto Denmark A/STieto Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mats Olov Skoting er styreleder.Se mere
19. februar 2019Mats Olov Skoting blir ny styrelederTieto Denmark A/SMats Olov Skoting erstatter Cristina Petrescu som styreleder hos Tieto Denmark A/S etter en periode på 3 år.Se mere