5. juliUlrik Lund Jakobsen slutter som adm. direktørGEA Process Engineering A/SUlrik Lund Jakobsen slutter som adm. direktør i GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
5. juliMartin Zola Hansen blir med i ledelsenGEA Process Engineering A/SMartin Zola Hansen blir med i ledelsen for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
27. juniMichael Friis forlater ledelsenGEA Process Engineering A/SMichael Friis forlater ledelsen for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 4 år. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 320 mio.GEA Process Engineering A/SGEA Process Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
25. juniRasmus Solmer Eriksen blir med i styretGEA Process Engineering A/SRasmus Solmer Eriksen erstatter Bastian Meijer Carlsen i styret for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 2 uker. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juniBastian Meijer Carlsen blir med i styretGEA Process Engineering A/SBastian Meijer Carlsen blir med i styret for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
29. maiNanna Borne blir med i styretGEA Process Engineering A/SNanna Borne blir med i styret for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2023Flere forlater styretGEA Process Engineering A/S2 medlemmer forlater styret for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 344 mio.GEA Process Engineering A/SGEA Process Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
9. januar 2023Catherine Douzon-Damgaard blir med i ledelsenGEA Process Engineering A/SCatherine Douzon-Damgaard blir med i ledelsen for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
10. august 2022Dennis Hartvig Olsen forlater ledelsenGEA Process Engineering A/SDennis Hartvig Olsen forlater ledelsen for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 2 år. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 327 mio.GEA Process Engineering A/SGEA Process Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
15. juni 2021Overskudd på DKK 89 mio.GEA Process Engineering A/SGEA Process Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Henrik Rothausen blir med i styretGEA Process Engineering A/SHenrik Rothausen erstatter Jan Børge Friis i styret for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 8 år. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 2020Erstatning i ledelsenGEA Process Engineering A/S4 endringer i ledelsen for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
17. september 2020Ulrik Lund Jakobsen blir adm. direktørGEA Process Engineering A/SUlrik Lund Jakobsen erstatter Ib René Vinther Elgaard som adm. direktør i GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 20 mio.GEA Process Engineering A/SGEA Process Engineering A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Matthias Decker er medlem av styret.Se mere
10. august 2020Ulla Michelsen blir med i styretGEA Process Engineering A/SUlla Michelsen blir med i styret for GEA Process Engineering A/S. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2020Torsten Henning Kunz-Aue forlater styretGEA Process Engineering A/STorsten Henning Kunz-Aue forlater styret for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 13 år. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere
6. april 2020Ilija Aprcovic blir med i styretGEA Process Engineering A/SIlija Aprcovic erstatter Steffen Bersch i styret for GEA Process Engineering A/S etter en periode på 12 måneder. Matthias Decker er fortsatt styremedlem.Se mere