3. november 2020Endring i eierkretsen4 VALUE ApSMaud Elevina Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av 4 VALUE ApS.Se mere
14. oktober 2020Maud Elevina Rasmussen forlater ledelsen4 VALUE ApSMaud Elevina Rasmussen forlater ledelsen for 4 VALUE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
14. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING4 VALUE ApSTidligere status: Normal. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 37.294 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 7.813 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 9.205 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2016Underskudd på DKK 41.331 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2016Underskudd på DKK 740.000 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2016Ny status NORMAL4 VALUE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Maud Elevina Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2016Maud Elevina Rasmussen blir med i ledelsen4 VALUE ApSMaud Elevina Rasmussen blir med i ledelsen for 4 VALUE ApS.Se mere
21. oktober 2015Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING4 VALUE ApSTidligere status: Normal. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
4. juli 2014Underskudd på DKK 32.952 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
29. juni 2013Underskudd på DKK 31.429 4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber4 VALUE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjort4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjort4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. oktober 2010Regnskap for 2009 offentligjort4 VALUE ApS4 VALUE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. oktober 2010Ny status NORMAL4 VALUE ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2010Adresseendring4 VALUE ApS4 VALUE ApS flytter fra Holbæk til Greve. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
31. august 2010Simon Ove Rasmussen forlater ledelsen4 VALUE ApSSimon Ove Rasmussen forlater ledelsen for 4 VALUE ApS etter en periode på 3 år. Maud Elevina Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere