31. augustEndring i eierkretsenGFS Holding ApSMohamed-Elghali Bara registrert som reell eier av GFS Holding ApS. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniRegnskap for 2023 offentligjortGFS Holding ApSGFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
9. juniOverskudd på DKK 6,8 mio.LAM-BAR Holding ApSLAM-BAR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
7. maiRegnskap for 2023 offentligjortGlobal Fuel Supply ApSGlobal Fuel Supply ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023AdresseendringLAM-BAR Holding ApSLAM-BAR Holding ApS flytter fra Taastrup til Hvidovre. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2023AdresseendringGFS Holding ApSGFS Holding ApS flytter fra Taastrup til Hvidovre. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2023AdresseendringGlobal Fuel Supply ApSGlobal Fuel Supply ApS flytter fra Taastrup til Hvidovre. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 9,3 mio.LAM-BAR Holding ApSLAM-BAR Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. januar 2022 til 31. desember 2022. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 21 mio.GFS Holding ApSGFS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2022 til 31. desember 2022. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2023Overskudd på DKK 14 mio.Global Fuel Supply ApSGlobal Fuel Supply ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. februar 2022 til 31. desember 2022. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022AdresseendringLAM-BAR Holding ApSLAM-BAR Holding ApS flytter fra Lundby til Taastrup. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Ny bransje: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedGFS Holding ApSTidligere bransje: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022StiftelseGlobal Fuel Supply ApSGlobal Fuel Supply ApS stiftes i bransjen engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2022StiftelseGFS Holding ApSGFS Holding ApS stiftes i bransjen engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022StiftelseLAM-BAR Holding ApSLAM-BAR Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Med Lamine Bara er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2014Med Lamine Bara forlater styretFRIGO KØGE HOLDING ApSMed Lamine Bara forlater styret for FRIGO KØGE HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juni 2014Underskudd på DKK 5.500 FRIGO KØGE HOLDING ApSFRIGO KØGE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. mai 2013 til 31. desember 2013. Med Lamine Bara er styreleder.Se mere
7. mai 2014AdresseendringFRIGO KØGE HOLDING ApSFRIGO KØGE HOLDING ApS flytter fra Køge til Hvidovre. Med Lamine Bara er styreleder.Se mere
28. mai 2013StiftelseFRIGO KØGE HOLDING ApSFRIGO KØGE HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Med Lamine Bara er styreleder.Se mere