27. augustMehmet Ali Öcal slutter som adm. direktørAK Huse Byg ApSMehmet Ali Öcal slutter som adm. direktør i AK Huse Byg ApS.Se mere
27. augustNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONAK Huse Byg ApSTidligere status: Normal. Mehmet Ali Öcal eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 10.806 AK- Huse Byg-ApSAK- Huse Byg-ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mehmet Ali Öcal er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 0 San Remo 2 ApSSan Remo 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mehmet Ali Öcal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai · vores-rodovre.dkNye virksomheder i Rødovre i sidste månedAK Huse Byg ApS tilhører branchen Gennemførelse af byggeprojekter og er ejet samt ledet af Mehmet Ali Öcal. Les artikkel
22. aprilAdresseendringAK- Huse Byg-ApSAK- Huse Byg-ApS flytter fra Brøndby Strand til Rødovre. Mehmet Ali Öcal er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilNytt navn: AK- Huse Byg-ApSPide House ApSPide House ApS skifter navn til AK- Huse Byg-ApS. Mehmet Ali Öcal er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilStiftelseAK Huse Byg ApSAK Huse Byg ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Mehmet Ali Öcal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. marsNy bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedPide House ApSTidligere bransje: Restauranter. Mehmet Ali Öcal er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 9.788 San Remo 2 ApSSan Remo 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mehmet Ali Öcal er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 86.610 Pide House ApSPide House ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mehmet Ali Öcal er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2022Ersin Öcal slutter som adm. direktørPide House ApSErsin Öcal slutter som adm. direktør i Pide House ApS. Mehmet Ali Öcal er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
16. august 2022Mehmet Ali Öcal blir med i ledelsenPide House ApSMehmet Ali Öcal blir med i ledelsen for Pide House ApS.Se mere
16. august 2022Mehmet Ali Öcal blir adm. direktørSan Remo 2 ApSMehmet Ali Öcal erstatter Ersin Öcal som adm. direktør i San Remo 2 ApS.Se mere