LinksLabs Wiki ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mellie Lenore Bernadette Laursen eier 50% av virksomheten.
LinksLabs Wiki ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2021 til 31. desember 2021. Mellie Lenore Bernadette Laursen eier 50% av virksomheten.
Board Mentors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mellie Lenore Bernadette Laursen eier 33,3% av virksomheten.
Board Mentors ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mellie Lenore Bernadette Laursen eier 33,3% av virksomheten.