20. mai 2010Øyvind Fagerstrand blir med i styretS3M HOLDING A/SØyvind Fagerstrand erstatter Merete Trap-Jensen i styret for S3M HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
20. mai 2010Øyvind Fagerstrand blir med i styretS3M A/SØyvind Fagerstrand erstatter Merete Trap-Jensen i styret for S3M A/S etter en periode på 10 år.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortS3M A/SS3M A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortS3M HOLDING A/SS3M HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortS3M HOLDING A/SS3M HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortS3M A/SS3M A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortS3M A/SS3M A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortS3M HOLDING A/SS3M HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2007Ny bransje: InvesteringsselskaberS3M A/STidligere bransje: Restauranter. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2007Nytt navn: S3M A/SPERLEN TIVOLI A/SPERLEN TIVOLI A/S skifter navn til S3M A/S. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2007Nytt navn: S3M HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S skifter navn til S3M HOLDING A/S. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortPERLEN TIVOLI A/SPERLEN TIVOLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortPERLEN TIVOLI A/SPERLEN TIVOLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortPERLEN TIVOLI A/SPERLEN TIVOLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
10. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortPERLEN TIVOLI A/SPERLEN TIVOLI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortS. JØRGENSEN HOLDING A/SS. JØRGENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2000 til 31. desember 2001. Merete Trap-Jensen er medlem av styret.Se mere