20. mars 1997Metha Sofie Pedersen forlater styretNH CAMPING ApSMetha Sofie Pedersen forlater styret for NH CAMPING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
19. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortNH CAMPING ApSNH CAMPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Metha Sofie Pedersen er medlem av styret.Se mere
16. november 1992Metha Sofie Pedersen forlater styretEJENDOMSSELSKABET AF 24. JUNI 1988 A/SMetha Sofie Pedersen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET AF 24. JUNI 1988 A/S etter en periode på 23 år.Se mere
7. mai 1991Alfred Pedersen forlater ledelsenNH CAMPING ApSAlfred Pedersen forlater ledelsen for NH CAMPING ApS etter en periode på 3 år. Metha Sofie Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. september 1988Nytt navn: EJENDOMSSELSKABET AF 24. JUNI 1988 A/SA/S NH CAMPING, PRODUKTIONS- & HANDELSSELSKABA/S NH CAMPING, PRODUKTIONS- & HANDELSSELSKAB skifter navn til EJENDOMSSELSKABET AF 24. JUNI 1988 A/S. Metha Sofie Pedersen er styreleder.Se mere
29. juni 1988Nytt navn: NH CAMPING ApSASX 12823 ApSASX 12823 ApS skifter navn til NH CAMPING ApS. Metha Sofie Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1988Preben Bang Henriksen forlater ledelsenASX 12823 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for ASX 12823 ApS etter en periode på 6 måneder. Metha Sofie Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 1988StiftelseASX 12823 ApSASX 12823 ApS stiftes i bransjen engros- og detailhandel med campingvogne mv. Metha Sofie Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. februar 1970StiftelseA/S NH CAMPING, PRODUKTIONS- & HANDELSSELSKABA/S NH CAMPING, PRODUKTIONS- & HANDELSSELSKAB stiftes i 1970. Metha Sofie Pedersen er styreleder.Se mere