17. maiOverskudd på DKK 327.479 Mette Borum Holding ApSMette Borum Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. oktober 2023 til 31. desember 2023. Mette Borum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. maiOverskudd på DKK 348.859 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2023StiftelseMette Borum Holding ApSMette Borum Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mette Borum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2023 · TV 2Populær spisefisk er kritisk truet, men restauranter fortsætter med at servere den til gilderVi har kunder, der spørger efter ål, og som ikke kan forstå, hvorfor vi ikke har det, men så forklarer vi dem det, siger Mette Borum, der har været indehaver af restauranten siden år 2000. Les artikkel
13. juli 2023 · Tv 2 KosmopolPopulær spisefisk er kritisk truet: Restauranter fortsætter med at holde ålegilderMette Borum, Indehaver, Told & Snaps Ganløse Kro og Kareten er langt fra ene om ålegilderne. Les artikkel
19. april 2023Overskudd på DKK 545.666 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022 · Danmarks NaturfredningsforeningRestauranter dropper at servere kritisk truet dyr for gæsterne- Det er et helt klart valg fra vores side ikke at servere ål, da det er en truet dyreart, lyder det blandt andet fra Mette Borum, der ejer smørrebrødsrestauranten Told & Snaps i Nyhavn i København. Les artikkel
7. april 2022Underskudd på DKK 104.003 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2021Underskudd på DKK 673.597 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2020Overskudd på DKK 3.764 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2019Overskudd på DKK 133.774 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2018Overskudd på DKK 162.134 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 412.105 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2016Underskudd på DKK 292.022 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2015Overskudd på DKK 12.681 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2014Underskudd på DKK 209.908 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2014Endring i eierkretsenTOLD & SNAPS ApSMette Borum registrert som reell eier av TOLD & SNAPS ApS.Se mere
21. januar 2014AdresseendringTOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS flytter fra Gentofte til København K. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2013Hans-Henrik Stig Arnsel forlater ledelsenTOLD & SNAPS ApSHans-Henrik Stig Arnsel forlater ledelsen for TOLD & SNAPS ApS etter en periode på 5 år. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2013Overskudd på DKK 572.518 TOLD & SNAPS ApSTOLD & SNAPS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mette Borum er medlem af ledelsen.Se mere