4. januar 2018Mette Bunkenborg forlater styretMundum Fit ApSMette Bunkenborg forlater styret for Mundum Fit ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2018Mette Bunkenborg forlater ledelsenMundum Fit ApSMette Bunkenborg forlater ledelsen for Mundum Fit ApS etter en periode på 2 år.Se mere
4. januar 2018Endring i eierkretsenMundum Fit ApSMette Bunkenborg er ikke lenger registrert som reell eier av Mundum Fit ApS.Se mere
6. november 2017Underskudd på DKK 4.295 Mundum Fit ApSMundum Fit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Mette Bunkenborg er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2016Underskudd på DKK 3.962 Mundum Fit ApSMundum Fit ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. oktober 2015 til 30. juni. Mette Bunkenborg er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2015StiftelseMundum Fit ApSMundum Fit ApS stiftes i bransjen fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Mette Bunkenborg er medlem af ledelsen.Se mere