19. aprilUnderskudd på DKK 690.000 EXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 681.889 Lightmood ApSLightmood ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2023Underskudd på DKK 866.095 EXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2023Underskudd på DKK 347.763 Lightmood ApSLightmood ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. oktober 2021 til 30. september 2022. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2022Endring i eierkretsenFLASH LIGHT GROUP A/SMette Dusine Stilling Tarnø er ikke lenger registrert som reell eier av FLASH LIGHT GROUP A/S.Se mere
1. november 2021Mette Dusine Stilling Tarnø forlater styretFLASH LIGHT GROUP A/SMette Dusine Stilling Tarnø forlater styret for FLASH LIGHT GROUP A/S etter en periode på 25 år.Se mere
1. november 2021Mette Dusine Stilling Tarnø forlater ledelsenFLASH LIGHT GROUP A/SMette Dusine Stilling Tarnø forlater ledelsen for FLASH LIGHT GROUP A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. november 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFLASH LIGHT GROUP A/STidligere status: Normal. Mette Dusine Stilling Tarnø eier 100% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2021Underskudd på DKK 149.990 FLASH LIGHT GROUP A/SFLASH LIGHT GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.EXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
19. oktober 2021StiftelseLightmood ApSLightmood ApS stiftes i bransjen indretningsarkitekter og rumdesign. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2021AdresseendringEXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS flytter til ny adresse i Solrød Strand. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2021Underskudd på DKK 4,8 mio.FLASH LIGHT GROUP A/SFLASH LIGHT GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2021Underskudd på DKK 3,9 mio.EXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2020AdresseendringEXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS flytter fra Karlslunde til Solrød Strand. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2020AdresseendringFLASH LIGHT GROUP A/SFLASH LIGHT GROUP A/S flytter fra Karlslunde til Solrød Strand. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2020Underskudd på DKK 3,5 mio.FLASH LIGHT GROUP A/SFLASH LIGHT GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2020Underskudd på DKK 3,5 mio.EXPOSIT HOLDING ApSEXPOSIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2019 · ElfokusOpruster i produktudviklingenLighting Designer Martin Calstrup og CEO Mette Stilling Tarnø glæder sig til at rådgive kunderne om mulighederne inden for lys, lysstyring og energiberegning.Les artikkel
13. februar 2019Underskudd på DKK 2,0 mio.FLASH LIGHT GROUP A/SFLASH LIGHT GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Mette Dusine Stilling Tarnø er medlem af ledelsen.Se mere