1. september 2023Overskudd på DKK 653.230 NICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 526.614 PEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
6. august 2023AdresseendringNICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS flytter fra Charlottenlund til Hørsholm. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023AdresseendringPEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S flytter fra Charlottenlund til Hørsholm. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. august 2022Underskudd på DKK 293.809 PEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. august 2022Underskudd på DKK 171.641 NICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Underskudd på DKK 460.243 NICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Underskudd på DKK 560.611 PEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. mars 2021AdresseendringPEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S flytter fra Odense S til Charlottenlund. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. mars 2021AdresseendringNICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS flytter fra Odense S til Charlottenlund. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Overskudd på DKK 11 mio.NICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 11 mio.PEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mars 2020Bjarne Pedersen forlater styretPEDERSEN OG DALSGAARD A/SBjarne Pedersen forlater styret for PEDERSEN OG DALSGAARD A/S etter en periode på 53 år. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mars 2020AdresseendringNICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS flytter til ny adresse i Odense S. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2020AdresseendringPEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S flytter til ny adresse i Odense S. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. august 2019Overskudd på DKK 565.917 NICO-MALU HOLDING ApSNICO-MALU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2019Overskudd på DKK 585.906 PEDERSEN OG DALSGAARD A/SPEDERSEN OG DALSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mars 2019Kenneth Hvid Søndergaard blir med i styretPEDERSEN OG DALSGAARD A/SKenneth Hvid Søndergaard blir med i styret for PEDERSEN OG DALSGAARD A/S. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
13. mars 2019Maria Louise Pedersen blir med i ledelsenPEDERSEN OG DALSGAARD A/SMaria Louise Pedersen blir med i ledelsen for PEDERSEN OG DALSGAARD A/S. Mette Eleanor Tinglev-Pedersen eier 100% av virksomheten.Se mere
6. mars 2019Mette Eleanor Tinglev-Pedersen blir med i ledelsenNICO-MALU HOLDING ApSMette Eleanor Tinglev-Pedersen blir med i ledelsen for NICO-MALU HOLDING ApS.Se mere