13. mars 2013Mette Fly forlater styretOAKWEAR A/SMette Fly forlater styret for OAKWEAR A/S etter en periode på 4 år.Se mere
19. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortOAKWEAR A/SOAKWEAR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Mette Fly er styreleder.Se mere
5. mars 2012Mathilde Møller blir med i styretOAKWEAR A/SMathilde Møller erstatter Jimmy Kristian Nielsen i styret for OAKWEAR A/S etter en periode på 3 år. Mette Fly er fortsatt styreleder.Se mere
26. mai 2011AdresseendringOAKWEAR A/SOAKWEAR A/S flytter fra Høng til Slagelse. Mette Fly er styreleder.Se mere
18. mai 2011Nytt navn: OAKWEAR A/SM. FLY A/SM. FLY A/S skifter navn til OAKWEAR A/S. Mette Fly er styreleder.Se mere
5. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortM. FLY A/SM. FLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Mette Fly er styreleder.Se mere
12. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortM. FLY A/SM. FLY A/S offentliggjør regnskap for perioden 18. februar 2009 til 30. september 2009. Mette Fly er styreleder.Se mere
18. februar 2009StiftelseM. FLY A/SM. FLY A/S stiftes i bransjen tøjforretninger. Mette Fly er styreleder.Se mere