28. juniUnderskudd på DKK 160.000 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Endring i eierkretsenTRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/SMette Groth er ikke lenger registrert som reell eier av TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S.Se mere
9. mai 2023Underskudd på DKK 7,5 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 341.287 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 6,3 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juni 2021Underskudd på DKK 5,8 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
8. juni 2021Underskudd på DKK 139.046 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2020Underskudd på DKK 6,7 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
14. april 2020Underskudd på DKK 48.302 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2019Underskudd på DKK 638.073 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2019Underskudd på DKK 6,2 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
18. april 2018Underskudd på DKK 4,8 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Groth eier 50% av virksomheten.Se mere
18. april 2018Underskudd på DKK 21.458 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2018Endring i eierkretsenTRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/SMette Groth øker sitt reelle eierskap av TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S.Se mere
31. desember 2017Endring i eierkretsenTRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/SLene Witt Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S. Mette Groth eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
6. april 2017Underskudd på DKK 5,8 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Groth eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. april 2017Underskudd på DKK 13.025 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2016Underskudd på DKK 105.826 TANDLÆGE METTE GROTH ApSTANDLÆGE METTE GROTH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Groth er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2016Underskudd på DKK 5,5 mio.TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/STRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Groth eier 33,3% av virksomheten.Se mere