8. februar 2022Hans Peter Rasmussen blir med i styretVR 14788 A/SHans Peter Rasmussen erstatter Mette Hoffmann Rasmussen i styret for VR 14788 A/S etter en periode på 21 år.Se mere
24. februar 2021Overskudd på DKK 13.470 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
12. desember 2020AdresseendringVR 14788 A/SVR 14788 A/S flytter til ny adresse i Maribo. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2020Overskudd på DKK 95.955 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
2. april 2019Underskudd på DKK 48.505 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2018Overskudd på DKK 36.226 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2017Ny bransje: Finansielle holdingselskaberVR 14788 A/STidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
9. februar 2017Overskudd på DKK 44.918 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2016Overskudd på DKK 13.781 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
4. februar 2015Overskudd på DKK 44.324 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
20. februar 2014Overskudd på DKK 21.578 VR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. februar 2013Regnskap for 2012 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
28. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
29. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortVR 14788 A/SVR 14788 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Mette Hoffmann Rasmussen er medlem av styret.Se mere