11. mai 2021Endring i eierkretsenMette Holding IVSMette Isanell Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Mette Holding IVS.Se mere
14. januar 2021Mette Isanell Jensen forlater ledelsenMette Holding IVSMette Isanell Jensen forlater ledelsen for Mette Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
14. januar 2021Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGMette Holding IVSTidligere status: Normal. Mette Isanell Jensen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenAnders Ztorm I/SMette Isanell Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av Anders Ztorm I/S.Se mere
23. oktober 2020Anders Ztorm blir med i ledelsenZ2 ApSAnders Ztorm erstatter Mette Isanell Jensen i ledelsen for Z2 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
23. oktober 2020Anders Ztorm blir med i ledelsenZ3 ApSAnders Ztorm erstatter Mette Isanell Jensen i ledelsen for Z3 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
23. oktober 2020Anders Ztorm blir med i ledelsenZ1 ApSAnders Ztorm erstatter Mette Isanell Jensen i ledelsen for Z1 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. juli 2020AdresseendringAnders Ztorm I/SAnders Ztorm I/S flytter til ny adresse i Thisted. Mette Isanell Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juni 2020Mette Isanell Jensen forlater ledelsenSolenergi Danmark III IVSMette Isanell Jensen forlater ledelsen for Solenergi Danmark III IVS etter en periode på 4 år.Se mere
1. juni 2020Mette Isanell Jensen forlater ledelsenSOLENERGI DANMARK II ApSMette Isanell Jensen forlater ledelsen for SOLENERGI DANMARK II ApS etter en periode på 9 år.Se mere
1. mars 2020AdresseendringAnders Ztorm I/SAnders Ztorm I/S flytter fra Havndal til Thisted. Mette Isanell Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. desember 2019Overskudd på DKK 0 SOLENERGI DANMARK II ApSSOLENERGI DANMARK II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2019Underskudd på DKK 3.225 E. ISANELL HOLDING ApSE. ISANELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2019Overskudd på DKK 0 Mette Holding IVSMette Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 3. september 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Underskudd på DKK 3.175 M. ZTORM HOLDING ApSM. ZTORM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Underskudd på DKK 3.175 J. Isanell Holding ApSJ. Isanell Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 0 Solenergi Danmark III IVSSolenergi Danmark III IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019AdresseendringSOLENERGI DANMARK II ApSSOLENERGI DANMARK II ApS flytter fra Havndal til Thisted. Mette Isanell Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2019Mette Isanell Jensen slutter som adm. direktørSOLENERGI DANMARK A/SMette Isanell Jensen slutter som adm. direktør i SOLENERGI DANMARK A/S.Se mere
14. juni 2019Mette Isanell Jensen forlater styretSOLENERGI DANMARK A/SMette Isanell Jensen forlater styret for SOLENERGI DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere