7. maiOverskudd på DKK 1,3 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortK/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2022Jeppe Ugilt Hansen blir ny styrelederK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURJeppe Ugilt Hansen erstatter Erik Ugilt Hansen som styreleder hos K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR etter en periode på 11 år. Mette Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
20. mars 2020Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
12. mars 2019Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
12. april 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
4. april 2018Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
24. april 2017Overskudd på DKK 799.687 K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
6. april 2017Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
21. april 2016Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere
18. april 2016Overskudd på DKK 1,4 mio.K/S VINDPARK AALESTRUP LAUGK/S VINDPARK AALESTRUP LAUG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mette Jensen eier 36% av virksomheten.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 1.000 K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTURK/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mette Jensen er medlem av styret.Se mere