3. juni 2020Mette Knak forlater styretHVILEBAKKEGAARD ApSMette Knak forlater styret for HVILEBAKKEGAARD ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. april 2020Endring i eierkretsenHVILEBAKKEGAARD ApSMette Knak er ikke lenger registrert som reell eier av HVILEBAKKEGAARD ApS.Se mere
5. april 2020Underskudd på DKK 13.764 HVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Mette Knak eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juni 2019Casper Hannibal Aistrup blir adm. direktørHVILEBAKKEGAARD ApSCasper Hannibal Aistrup erstatter Mette Knak som adm. direktør i HVILEBAKKEGAARD ApS.Se mere
1. april 2019Underskudd på DKK 29.676 HVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2017 til 31. oktober 2018. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. november 2017Overskudd på DKK 33.723 HVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2016 til 31. oktober. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. november 2017Mette Knak blir med i styretHVILEBAKKEGAARD ApSMette Knak erstatter Casper Hannibal Aistrup i styret for HVILEBAKKEGAARD ApS etter en periode på 4 år.Se mere
7. november 2017Mette Knak blir adm. direktørHVILEBAKKEGAARD ApSMette Knak blir adm. direktør i HVILEBAKKEGAARD ApS.Se mere
7. november 2017Endring i eierkretsenHVILEBAKKEGAARD ApSCasper Hannibal Aistrup er ikke lenger registrert som reell eier av HVILEBAKKEGAARD ApS. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. mars 2017Overskudd på DKK 71.755 HVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2016. Mette Knak eier 100% av virksomheten.Se mere
26. april 2016Overskudd på DKK 95.573 HVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. mai 2014 til 31. oktober 2015. Mette Knak eier 100% av virksomheten.Se mere
16. oktober 2015Mette Knak slutter som adm. direktørVILLA-VILLE-KULLA ApSMette Knak slutter som adm. direktør i VILLA-VILLE-KULLA ApS.Se mere
18. august 2015Overskudd på DKK 0 VILLA-VILLE-KULLA ApSVILLA-VILLE-KULLA ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. september 2013 til 28. februar. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. mai 2015Endring i eierkretsenHVILEBAKKEGAARD ApSCasper Hannibal Aistrup registrert som reell eier av HVILEBAKKEGAARD ApS. Mette Knak eier fortsat 100% av virksomheten.Se mere
8. mai 2014StiftelseHVILEBAKKEGAARD ApSHVILEBAKKEGAARD ApS stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Mette Knak eier 100% av virksomheten.Se mere
29. november 2013AdresseendringVILLA-VILLE-KULLA ApSVILLA-VILLE-KULLA ApS flytter fra Snekkersten til Gilleleje. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. september 2013StiftelseVILLA-VILLE-KULLA ApSVILLA-VILLE-KULLA ApS stiftes i bransjen babyudstyrs- og børnetøjsforretninger. Mette Knak er adm. direktør i virksomheten.Se mere