22. augustAdresseendringRØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S flytter til ny adresse i Rødvig Stevns. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på DKK 628.751 RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 523.212 CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
16. februarAdresseendringCM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS flytter til ny adresse i Rødvig Stevns. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
23. desember 2023 · vores-rodvigstevns.dkNye virksomheder i Rødvig Stevns i sidste månedFeriebyens Camping ApS tilhører branchen Campingpladser og er ejet af Mette Kramme Høgenhaug og Claus Høgenhaug. Les artikkel
9. november 2023StiftelseFeriebyens Camping ApSFeriebyens Camping ApS stiftes i bransjen campingpladser. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
13. mai 2023Overskudd på DKK 657.207 RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2023Overskudd på DKK 536.462 CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
13. februar 2023 · Sjællands NyhederPlaner om stor udvidelse af ferieby og sommerhusområdeMen det bliver tidligst næste år at vi går i gang med at bygge, siger Mette Høgenhaug, der sammen med sin mand vil udvide i etaper: Les artikkel
5. mai 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021AdresseendringCM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS flytter fra Store Heddinge til Rødvig Stevns. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2021AdresseendringRØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S flytter fra Store Heddinge til Rødvig Stevns. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 493.769 CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 636.023 RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberCM RØDVIG HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
11. april 2020Overskudd på DKK 892.035 RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2020Overskudd på DKK 745.800 CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 920.274 RØDVIG FERIEBY A/SRØDVIG FERIEBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Kramme Høgenhaug er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 769.198 CM RØDVIG HOLDING ApSCM RØDVIG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mette Kramme Høgenhaug eier 50% av virksomheten.Se mere