18. september 2010Mette Lise Christensen forlater styretOP LOGISTIK ApSMette Lise Christensen forlater styret for OP LOGISTIK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortOP LOGISTIK A/SOP LOGISTIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mette Lise Christensen er medlem av styret.Se mere
7. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortOP LOGISTIK A/SOP LOGISTIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mette Lise Christensen er medlem av styret.Se mere
6. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortOP LOGISTIK A/SOP LOGISTIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 10. januar 2007 til 31. desember 2007. Mette Lise Christensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderOP LOGISTIK A/STidligere bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Mette Lise Christensen er medlem av styret.Se mere
10. januar 2007StiftelseOP LOGISTIK A/SOP LOGISTIK A/S stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Mette Lise Christensen er medlem av styret.Se mere